Entreprise : GAEC COTETIDOT - SIREN 391 725 389
Identité
Dénomination
GAEC COTETIDOT
SIREN (siège)
391 725 389
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2000
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
09/01/2043
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation de terres et de biens agricoles.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
140862.89 EUR
Adresse du siège
21700 GERLAND FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Gerland
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTETIDOT BENOIT , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Gerland
Nom, Prénom(s)
COTETIDOT PHILIPPE , LUCIEN , ALBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Gerland
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39172538900012
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de terres et de biens agricoles.
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
21700 , GERLAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Gerland
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
953
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : COTETIDOT Chantal Marie-Thérèse, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NUITS SAINT GEORGES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 924 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 140 862.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).