Entreprise : CENTOR - SIREN 391 692 696
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
CENTOR
SIREN (siège)
391 692 696
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1993
Date de fin de la personne morale
14/07/2092
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
315 SQ DES CHAMPS ELYSEES 91080 COURCOURONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREGOIRE CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Yerres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1993
Siret
39169269600019
Nom commercial
CENTOR
Code APE
747Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Nettoyage industriel la remise en l'état
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
315 SQ 315 SQUARE DES CHAMPS EL
91080 , Courcouronnes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
YSEES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 20/01/2021 avec effet au 20/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90204
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 315 SQUARE DES CHAMPS EL YSEES 91080 COURCOURONNES, Nouvelle adresse: 315 SQUARE DES CHAMPS EL YSEES 91080 EVRY COURCOURONNES. Etablissement principal - Ancienne adresse: 315 SQUARE DES CHAMPS EL YSEES 91080 COURCOURONNES, Nouvelle adresse: 315 SQUARE DES CHAMPS EL YSEES 91080 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
12181
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/12/1994
Description
Dissolution Nomination du liquidateur Mr Grégoire Christophe ancien gérant - transfert du siège pour les besoins de la liquidation au 26 r guillaume Budé 91330 Yerres à compter du 30.06.94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).