Entreprise : SCI MARINE - SIREN 391 687 928
Identité
Dénomination
SCI MARINE
SIREN (siège)
391 687 928
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1993
Début d’activité
29/04/1993
Date de fin de la personne morale
12/07/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU TOUT AUTRE FORME D UN OU PLUSIEURS IMMEUBLES QUE LA SOCIETE SE PROPOSE D ACQUERIR ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL ET SERATTACHANT A L OBJET SOCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
13 QUAI DE L'OISE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBIGOT ANDREE EPOUSE , PERRIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/1993
Siret
39168792800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU TOUT AUTRE FORME D UN OU PLUSIEURS IMMEUBLES QUE LA SOCIETE SE PROPOSE D ACQUERIR ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL ET SERATTACHANT A L OBJET SOCIAL
Autres Activités
LA PROPRIETE LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU TOUT AUTRE FORME D UN OU PLUSIEURS IMMEUBLES QUE LA SOCIETE SE PROPOSE D ACQUERIR ET TOUTES OPERATIONS FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES DE CARACTERE PUREMENT CIVIL ET SERATTACHANT A L OBJET SOCIAL
Adresse
13 QUAI DE L'OISE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/1993
Siret
39168792800013
Code APE
702C
Adresse
45 RUE FELIX FAURE
95880 , ENGHIEN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27072
Date d'ajout
09/08/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).