Entreprise : ECHANGE FINANC COMPENS OUTRE MER - SIREN 391 625 548
Identité
Dénomination
ECHANGE FINANC COMPENS OUTRE MER
Sigle
EFICOM
SIREN (siège)
391 625 548
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1993
Début d’activité
15/05/1993
Date de fin de la personne morale
27/06/2092
Date de clôture
30/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
NEGOCE COMMISSIONNAIRE PRESTATION AUX SERVICES SERVICES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT... MARCHAND DE BIENS
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
10 LOT DILLON STADE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DES ARTS ET METIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSIER DE POMPIGNAN YVES , RENAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Le Francois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1993
Siret
39162554800048
Nom commercial
EFICOM
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
NEGOCE COMMISSIONNAIRE PRESTATION AUX SERVICES SERVICES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT... MARCHAND DE BIENS
Autres Activités
NEGOCE COMMISSIONNAIRE PRESTATION AUX SERVICES SERVICES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT... MARCHAND DE BIENS
Adresse
10 LOT DILLON STADE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DES ARTS ET METIERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
39162554800030
Nom commercial
EFICOM
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
NEGOCE COMMISSIIONNAIRE PRESTATION AUX SERVICES MARCHAND DE BIENS
Autres Activités
NEGOCE COMMISSIIONNAIRE PRESTATION AUX SERVICES MARCHAND DE BIENS
Adresse
HOUELBOURG
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM PLUME ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1993
Siret
39162554800014
Enseigne
EFICOM
Code APE
000Z
Adresse
RTE DE LA POINTE DES SABLES
97200 , FORT DE FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALMENIERE CHEZ HESSER SAR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1997
Siret
39162554800022
Enseigne
EFICOM
Code APE
748K
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LUC ELISABETH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6344
Date d'ajout
27/11/2006
Description
Modification autre COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MME SABINUS CHRISTINE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : MR CASSIUS DE LINVAL MICHEL Date d'effet : 28/02/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
28/01/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE MENTION : 31/12 // NOUVELLE MENTION : 30/03 PROROGATION DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS JUSQU'AU 31/03/05 Date d'effet : 30/11/2004
Numéro d'observation
4143
Date d'ajout
30/09/2003
Description
Modification autreTRANSFERT DU SIEGE DE ZII LA JAMBETTE 97232 LAMENTIN A CPTER DU 16 12 02ADJONCTION D ACTIVITE / MARCHAND DE BIENS A CPTER DU 01 09 03, DEMISSION DE MR FONTAINE PIERRE EN QUALITE DE GERANT A CPTER DU 02 11 02NOTIF DU TMC DE FORT DE FRANCEDate d'effet : 16/12/2002
Numéro d'observation
4553
Date d'ajout
19/09/2003
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE TRADING ET COMPENSATION SA ET MR ASSIER DE POMPIGNAN YVES TRANSFERT DU SIEGE SIS, IMM. LUC ELISABETH - ZI LA JAMBETTE 97232 LAMENTIN A COMPTER DU 16/12/2002
Numéro d'observation
4553
Date d'ajout
19/09/2003
Description
Modification autre REDUCTION DU CAPITAL CAPITAL SOCIAL REDUIT DE 30 489,80 EUROS A 30 000 EUROS A COMPTER DU 16/12/2002 DEMISSION DE MR FONTAINE PIERRE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 02/11/2002 ADJONCTION D'ACTIVITE : MARCHAND DE BIENS A COMPTER DU 01/09/2003
Numéro d'observation
1657
Date d'ajout
07/04/2003
Description
Modification autre DEMISSION DE MR FONTAINE PIERRE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 21/11/2002
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
07/01/2003
Description
Modification autre CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/06/2001 RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A COMPTER DU 30/10/2002
Numéro d'observation
5137
Date d'ajout
05/11/2002
Description
Modification autre NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : MME SABINUS CHRISTINE SUPPLEANT : MR CASSIUS DE LINVAL MICHEL A COMPTER DU 30/06/2001
Numéro d'observation
1359
Date d'ajout
27/03/2001
Description
Modification autre NOMINATION D'UN CO-GERANT : MR FONTAINE PIERRE A COMPTER DU 08/09/2000
Numéro d'observation
4073
Date d'ajout
13/10/1998
Description
Modification autre ANCIEN CAPITAL 100 000 F A DATER DU 27/11/97
Numéro d'observation
4073
Date d'ajout
13/10/1998
Description
ANCIEN SIEGE : C/ø HESSER CENTRE D'AFFAIRES VALMENIERE FORT DE FRANCE A DATER DU 27/11/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).