Entreprise : SCI ONZIEME - SIREN 391 593 191
Identité
Dénomination
SCI ONZIEME
SIREN (siège)
391 593 191
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1993
Début d’activité
21/06/1993
Date de fin de la personne morale
22/06/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
mise en valeur administration et exploitation pär location construction ou autrement de tous immeublés et droits immobiliers dont elle pourrait deve nir propriétaire (début : 20.09.1999)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA RIVIERE KERSAN 35580 GOVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS JEAN-YVES , ANDRE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Goven
Dénomination
CONFORT GESTION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Goven
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1993
Siret
39159319100029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
mise en valeur administration et exploitation pär location construction ou autrement de tous immeublés et droits immobiliers dont elle pourrait deve nir propriétaire (début : 20.09.1999)
Autres Activités
mise en valeur administration et exploitation pär location construction ou autrement de tous immeublés et droits immobiliers dont elle pourrait deve nir propriétaire (début : 20.09.1999)
Adresse
LA RIVIERE KERSAN
35580 , GOVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1993
Siret
39159319100011
Code APE
702C
Adresse
13 RUE DE LA METRIE
35760 , MONTGERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/06/1993
Description
Historique des observations depuis le 23/06/1993 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 21.06.1993 AU 20.09.1999, MONTGERMONT, 13 RUE DE LA METTRIE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé La Rivière Kersan 35580 Goven : Observation depuis le 23/06/1993 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 21.06.1993 AU 20.09.1999, MONTGERMONT, 13 RUE DE LA METRIE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).