Entreprise : DISTILLERIE GIRARD - SIREN 391 581 527
Identité
Dénomination
DISTILLERIE GIRARD
SIREN (siège)
391 581 527
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1993
Début d’activité
08/06/1993
Date de fin de la personne morale
29/06/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
fabrication achat et vente en gros demi gros et détail d'alcools comestibles et industriels spiritueux et dérives entrepôts de tous alcools stockage l embouteillage relatif a ses propres produits et à façon pour le compte d'autrui
Code APE
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CARPENTRAS 84150 JONQUIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE BEAUREGARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD GABRIEL , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Combertault
Nom, Prénom(s)
PICARD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
MACON
Nom, Prénom(s)
REBOURS LILIANE
Nom d'usage
PICARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
MACON
Nom, Prénom(s)
SIMON RAOUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Schnersheim
Dénomination
GRAND THORTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1993
Siret
39158152700010
Nom commercial
LA DISTILLERIE GIRARD - LA DISTILLERIE - DISTILLERIE DE PROVENCE - L'ESPRIT DE PROVENCE- LA COMPAGNIE DES PASTIS DE
Code APE
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication et vente en gros demi gros et détail d'alcools comestibles et industriels spiritueux et dérives entrepôts de tous alcools stockage l embouteillage relatif a ses propres produits et à façon pour le compte d'autrui
Adresse
RTE DE CARPENTRAS
84150 , JONQUIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE BEAUREGARD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6737
Date d'ajout
07/05/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/04/2009 : Partant : MERY Vincent, Président du conseil d'administration et Administrateur Nouveau : PICARD Gabriel Jacques, Président du Conseil d'Administration Nouveau : DOLLE Michel, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3580
Date d'ajout
15/12/1998
Description
ADJONCTION DES FIRMES : MARIUS FABRE LE COMPTOIR DES RHUMS PASTIS L'ESTAQUE A COMPTER DU 10.12.1998
Numéro d'observation
2699
Date d'ajout
12/09/1996
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR DE MERY VINCENT, NE LE 23/10/1948 A CARPENTRAS (84) DEMEURANT QUARTIER DES CINQ OLIVIERS A VACQUEYRAS (84) NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE PICARD MICHEL, MME PICARD LILIANE NEE REBOURS NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SARL ARES X-PERT ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE CESTIER PAUL A COMPTER DU 14/06/1996 JOURNAL : LES P.A.V. DU 30/07/1996
Numéro d'observation
3616
Date d'ajout
28/06/1995
Description
ADOPTION DE 4 NOUVEAUX NOMS COMMERCIAUX A COMPTER DU 21.03.95, A SAVOIR : DISTILLERIE DE PROVENCE - L'ESPRIT DE PROVENCE- LA COMPAGNIE DES PASTIS DE PROVENCE - DISTILLERIE ET TRADITION DE PROVENCE
Numéro d'observation
2702
Date d'ajout
18/11/1994
Description
ADJONCTION DE DEUX NOMS COMMERCIAUX : "LA DISTILLERIE GIRARD" "LA DISTILLERIE" A COMPTER DU 04/10/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUITE NOMS COMMERCIAUX : DE PROVENCE - DISTILLERIE ET TRADITION DE PROVENCE - JARDIN DE BEAUREGARD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).