Entreprise : CONSEILS SERVICES TRANSACT ET IMMOBILIER - SIREN 391 580 040
Identité
Dénomination
CONSEILS SERVICES TRANSACT ET IMMOBILIER
Sigle
CST&I
SIREN (siège)
391 580 040
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1993
Date de fin de la personne morale
23/06/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
65553.08 EUR
Adresse du siège
62 RUE GARIBALDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REZ DE CHAUSSEE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHWARTZ CLAUDE ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Gournay-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39158004000031
Nom commercial
CSTI CONSEILS SERVICES TRANSACTIONS ET IMMOBILIER
Enseigne
CST & I
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le conseil professionnel dans le domaine de l'immobilier de la construction de l'urbanisme à l'exclusion des transactions sur immeubles et fonds de commerce la représentation d'investisseurs en France et à l'étranger l'étude Et/ou la réalisation de toutes opérations commerciales ou immobilières y compris l'achat Debiens et de droits en vue de la revente
Adresse
62 RUE 62 Rue GARIBALDI
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REZ DE CHAUSSEE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39158004000015
Code APE
703A
Adresse
53 AV DE LA REPUBLIQUE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/04/1995
Siret
39158004000023
Code APE
741G
Adresse
68 AV VICTOR HUGO
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9545
Date d'ajout
20/05/2008
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9236
Date d'ajout
15/05/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 14/05/2008 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Boisard Michel , nom du liquidateur : Me Segui Pierre
Numéro d'observation
41315
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
21745
Date d'ajout
10/11/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 09/11/2000 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2000j00581 , désigne liquidateur Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil . Le délai de déclaration des créances accordé par le jugement d'ouverture est allongé jusqu'au 15e jour suivant la présente parution, sous réserve de l'expiration du délai d'action en relève de forclusion qui est de un an à compter du jugement d'ouverture , nom du juge-commissaire M. Boisard Michel , met fin à la mission de l'administrateur Me Baudoin LIBERT 19 ave Carnot 91100 CORBEIL ESSONNES
Numéro d'observation
15327
Date d'ajout
17/07/2000
Description
Le tribunal de commerce de Créteil , a prononcé en date du 13/07/2000 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2000j00581 , date de cessation des paiements le 05/01/2000 , et a désigné juge commissaire M. Boisard Michel , juge commissaire suppléant M. Pierrelle Bernard , administrateur Me Libert Baudoin 19 ave Carnot 91100 Corbeil Essonnes avec pour mission : Assister la débitrice pour tous les actes de gestion , représentant créanciers Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).