Entreprise : C.K.R. HOLDING - SIREN 391 575 107
Identité
Dénomination
C.K.R. HOLDING
SIREN (siège)
391 575 107
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1997
Date de fin de la personne morale
28/08/2092
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
162 AV DE STALINGRAD 92700 COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSI BERNADETTE , MARIE , CLAIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Montmorency
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/1993
Siret
39157510700035
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Société holding
Adresse
162 AV 162 Avenue DE STALINGRAD
92702 , Colombes CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1994
Siret
39157510700027
Code APE
741J
Adresse
10 RUE LOUIS VICAT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1993
Siret
39157510700019
Code APE
741J
Adresse
21 AV DU GENERAL DE GAULLE
93110 , ROSNY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48149
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Pli Non Distribuable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34743
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
71144
Date d'ajout
29/08/1997
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
40442
Date d'ajout
05/05/1997
Description
Jugement du 05.05.97 . ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire sous le numéro 972369 , date de fin de période d'observation : 05.09.97 , date de cessation des paiements : 21.04.97 , Juge commissaire Mme Metge , Juge commissaire suppléant , représentant des créanciers Me Boisset 58 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Administrateur Me guignier 36 rue Etienne marcel 75002 Paris , mission de l'administrateur Assister , délai de déclaration des créances 2 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
37655
Date d'ajout
22/04/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris , en date du 21.04.97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).