Entreprise : HOTEL LE CHRISTINA - SIREN 391 497 831
Identité
Dénomination
HOTEL LE CHRISTINA
SIREN (siège)
391 497 831
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1993
Date de fin de la personne morale
14/06/2092
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1440000 EUR
Adresse du siège
26 BD HENNECART 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SOUSA REIS MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/06/1993
Siret
39149783100027
Enseigne
HOTEL ADRIANA
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
hôtel restaurant marchand de biens. La création, l'acquisition, l'exploitation, la prise a bail et l'aliénation de tout hôtel réstaurant ou établissement de même nature ou similaire, l'activité de marchand de biens et notamment l'achat en vue de la revente de tout immeuble et fonds de commerce.
Adresse
26 BD HENNECART
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1993
Siret
39149783100019
Code APE
551A
Adresse
1 RUE MICHEL ANGE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
28/02/2024
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 29-12-2023 -fermeture du fonds de "hôtel restaurant marchand de biens"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/2008
Description
224020080923 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 31/03/2008 Anc commis. Comptes titulaire : Sté LANDREAU Jean-Pierre. Anc commis. Comptes supplt. : Sté COFIA. Commissaire aux comptes titul. : Eurl JPL AUDIT. Commissaire aux comptes suppl. : Cabinet PECULIER Alain.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/01/2005
Description
1200200501260800 ********* Transformation en S.A.S. ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 23/12/2004 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Changement de capital social de : 480000.00 EUR en : 1440000.00 EUR Anc administrateur : M. DE SOUSA REIS Michel. Anc administrateur : SARL AXAN. Anc. president du conseil Adm. : M. DE SOUSA REIS Jean-Claude. DIRECTEUR GENERAL : M. DE SOUSA REIS Jean-Claude. PRESIDENT : M. DE SOUSA REIS Manuel.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/04/2001
Description
08002001041222502250 ********* Augmentation de capital ********* Changement de Président du C.A. ********* Changement d'administrateur Date d'effet de la formalité : 28/02/2001 Changement de capital social de : 3000000.00 FRF en : 480000.00 EUR Date d'effet de la formalité: 26/02/2001 Anc. president du conseil Adm. : M. PIAUMIER Noel Andre Nick. Anc administrateur : M. PIAUMIER Luc Alex Jean Charles. Anc direct. gen. adminis. : M. ROGER Philippe Andre. Anc direct. gen. adminis. : M. ROGER Didier André. ADMINISTRATEUR : SARL AXAN. PRESIDENT CONSEIL & ADMINISTR. : M. DE SOUSA REIS Jean-Claude. ADMINISTRATEUR : M. DE SOUSA REIS Michel.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/06/1993
Description
Historique : MODIFICATION DU 14/8/1998 : - En assemblée en date du 27/7/1998 constatation de la REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION ABSORPTION de la Société Hotelière MARTIN (RCS B 005780523), EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL, MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE (ancienne : OCEANOTEL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).