Entreprise : SELF EC CENTRE OUEST - SIREN 391 449 113
Identité
Dénomination
SELF EC CENTRE OUEST
SIREN (siège)
391 449 113
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1993
Date de fin de la personne morale
25/11/2092
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
464969.5 EUR
Adresse du siège
79410 ECHIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIDARD GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris 9eme
Nom, Prénom(s)
MARETTE MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
PIKETTY JEAN LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Paris 16eme
Nom, Prénom(s)
VENDEUVRE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Morainvilliers
Dénomination
SCP GOGIBU MARETTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1993
Siret
39144911300045
Code APE
452F
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPR.CONSTRUC.RESEAUX DISTR
Adresse
ZONE D ACTIVITES DU LUC
79410 , ECHIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/02/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 10.02.2011 prononçant la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/01/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 19.01.1998 prononçant la confusion des patri- moines actifs et passifs de SELF SAPELEC - SELF 2A - SELF EC - SEC - SNE - VIRAG - SAM SELF 2I - SAM SELF 2C - SELF EC NORD OUEST - SETRAC - SELF EC SUD OUEST - SELF EC CENTRE OUEST - CARON - GIELEC
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/01/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 19.01.1998 arrêtant le plan de redressement par cession de l'entreprise à E.T.D.E., durée du plan 48 mois. Commissaire à l'exécution du plan : Me Christine DE BOIS Maintient représentant des créanciers : Me Christien DE BOIS. Maintient administrateur Me Didier SEGARD, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 27.08.1997 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 27.02.1998 Cessation des paiements en date du 31.07.1997 Juge Commissaire : MR Francis PESEY Juge commissaire suppleant : Mr Bruno LUCIEN Représentant des Créanciers : Me Christine de BOIS 16 Squ Léon Blum 92800 PUTEAUX Administrateur : Me Didier SEGARD 130 RUE DU 8 MAI 1945 92000 NANTERRE avec pour la mission D'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et de disposition
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).