Entreprise : CUMA YVOIS - SIREN 391 404 373
Identité
Dénomination
CUMA YVOIS
SIREN (siège)
391 404 373
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1993
Date de fin de la personne morale
15/06/2018
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
29372.35 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU FOUR A CHAUX 08110 LINAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FRANCIS ANNOULD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNOULD FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Linay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39140437300022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat et utilisation de matériel en commun
Adresse
3 RUE DU FOUR A CHAUX
08110 , LINAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FRANCIS ANNOULD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/1993
Siret
39140437300014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHEZ MR BRICAU MARC
08370 , VILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/05/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-04-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 01-04-2019 , Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 14-01-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Petites affiches Matot Braine DU : 04-02-2019, adresse de liquidation : au siège social 3 Rue du Four A Chaux Chez Mr Francis ANNOULD 08110 LINAY.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/1993
Description
Historique : --- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPIT AL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PA R LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 D U 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 192 670.00 FRF NO UVEAU MONTANT : 29 372.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).