Entreprise : GAEC DE LA VILLE ES GANTS - SIREN 391 399 003
Identité
Dénomination
GAEC DE LA VILLE ES GANTS
SIREN (siège)
391 399 003
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
15/06/2033
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
22500 EUR
Adresse du siège
LA VILLE ES GANTS 22550 SAINT-POTAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT POTAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CADE FREDERIC , GEORGES , JEAN , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
MATIGNON
Nom, Prénom(s)
CADE SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
MATIGNON
Nom, Prénom(s)
CADE DOMINIQUE , GEORGES , CLAUDE , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
MATIGNON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39139900300014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins
Adresse
LA VILLE ES GANTS
22550 , SAINT-POTAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT POTAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
17/04/2003
Description
FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE M. CADE GEORGES A/C DU 31.12.02 REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL A/C DU 31.12.02 : ANCIEN CAPITAL : 30.000 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 22.500 EUROS PV AGE DU 03.04.03 -DA NøA278 DU 17.04.03
Numéro d'observation
334
Date d'ajout
13/03/2002
Description
AGREMENT D'UN NOUVEL ASSOCIE ET GERANT : M. CADE SEBASTIEN, NE LE 21.05. 1974 A DINAN 22, NAT.F., LE GRAND PINGLY A HENANBIHEN 22550 - A COMPTER DU 01.01.2002 - CAPITAL SOCIAL REDUIT DE 367,35 EUROS POUR LE RAMENER DE 22 867,35 EUROS A 22 500 EUROS - AUGMENTATION DU CAPITAL D'UNE SOMME DE 7 500 EUROS POUR PORTER LE CAPITAL SOCIAL A 30 000 EUROS A COMPTER DU 01.01.2002 - PV AGE 01.01.2002 - D.A.13.03.2002 NøA225 -
Numéro d'observation
621
Date d'ajout
30/05/1994
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 100 000F ¬ 150 000 F ¬ COMPTER DU 15.02.1994 - NOMINATION D'UN NOUVEAU CO GERANT : M. CADE FREDERIC, NE LE 06.11.1970 ¬ DINAN 22, NAT.F., LA VILLE ES GANTS ¬ SAINT-POTAN 22550 - ¬ COMPTER DU 15.02.1994 - PV AGE 23.03.1994 - D.A. 30.05.1994 NÈA302 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).