Entreprise : SCI CARDERIC - SIREN 391 343 944
Identité
Dénomination
SCI CARDERIC
SIREN (siège)
391 343 944
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1993
Début d’activité
17/05/1993
Date de fin de la personne morale
27/05/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou edifies, dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
LA LAUZIERE 30430 BARJAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME SARROUY ODETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARROUY FREDERIC , FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Saint-Julien-de-Cassagnas
Nom, Prénom(s)
SARROUY CAROLE , ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Saint-Ambroix
Nom, Prénom(s)
SARROUY THIERRY , RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Saint-Ambroix
Dénomination
FC INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Ambroix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1993
Siret
39134394400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou edifies, dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.
Autres Activités
L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou edifies, dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.
Adresse
LA LAUZIERE
30430 , BARJAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME SARROUY ODETTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/019995
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 3048.98 EUROS Nouveau capital : 3201.43 EUROS à compter du 02/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/019995
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : SARROUY Thierry Richard nom d'usage : SARROUY Thierry n'est plus Associé SARROUY Carole Elisabeth nom d'usage : SARROUY Carole devient Associé SARROUY Frédéric Florent nom d'usage : SARROUY Frédéric devient Associé Société à responsabilité limitée FC INVESTISSEMENTS devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).