Entreprise : ATELIER 4 A - SIREN 391 242 658
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2018)
Dénomination
ATELIER 4 A
SIREN (siège)
391 242 658
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1993
Date de fin de la personne morale
07/06/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
10 PL LEON MEYER 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUOT CYRIL , LAURENT , SILVERE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Vire Normandie
Nom, Prénom(s)
PRAS CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Courdimanche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39124265800014
Code APE
742A
Adresse
4 RUE JULES ANCEL
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
39124265800030
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'architectes
Adresse
10 PL 10 place Léon Meyer
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2001
Siret
39124265800022
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
115 BD DE STRASBOURG
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
767
Date d'ajout
07/02/2018
Description
Radiation du RCS le 07/02/2018 avec effet au 18/07/2016 radiation par suite de transmission universelle du patrimoine à l 'associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3281
Date d'ajout
30/06/2016
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 27/05/2016 Décision de l'associé unique en date du 27/05/2016 Dénomination de l'associé unique : SARL ARCHITECTURE BAS NORMANDE - ARBANE (2016 B 271) La société devient à associée unique - Actes déposés le 30/06/2016 Journal d'annonces légales : L'Union Agricole du 16/06/2016
Numéro d'observation
4327
Date d'ajout
30/10/2013
Description
Transformation de la société à compter du 30/09/2013 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/09/2013 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/12 - L'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de 6 mois - Actes déposés le 30/10/2013 L'Union Agricole du 24/10/2013
Numéro d'observation
1771
Date d'ajout
16/04/2012
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/03/2012 : Ancienne adresse : 115 boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre Transfert du siège social à compter du 01/03/2012 : Ancienne adresse : 115 boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre actes déposés le 16/04/2012 - union agricole du 19/04/2012
Numéro d'observation
1271
Date d'ajout
14/03/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 28/12/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/12/2006 : PARTANT : LECOT DOMINIQUE GERARD, ADMINISTRATEUR PARTANT : THOMAS MARIE-FRANCOISE, ADMINISTRATEUR CHANGEMENT DE QUALITE : DECOCQ ALAIN GHISLAIN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT PRÉSIDENT ACTES DEPOSES LE 14/03/2007 - UNION ABRICOLE DU 22/02/2007
Numéro d'observation
2642
Date d'ajout
11/06/2002
Description
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 250 000 FRS NOUVEAU : 45 000 EUROS ACTES DEPOSES LE 03/06/2002 - LE HAVRE PRESSE DU 19/04/2002 Date d'effet : 08/12/2001
Numéro d'observation
2640
Date d'ajout
11/06/2002
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU HAVRE 4 RUE JULES ANCEL AU HAVRE 115 BOULEVARD DE STRASBOURG ACTES DEPOSES LE 03/06/2002 - LE HAVRE PRESSE DU 19/04/2002 Date d'effet : 01/11/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).