Entreprise : EARL TERNYNCK - SIREN 391 172 970
Identité
Dénomination
EARL TERNYNCK
SIREN (siège)
391 172 970
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
16/05/2043
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1994
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
activités agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
490808 EUR
Adresse du siège
FERME DE ROUEZ 02300 VIRY-NOUREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUNET VICTOIRE , MARIE , SIMONE
Nom d'usage
TERNYNCK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Villequier Aumont
Nom, Prénom(s)
TERNYNCK ARNAUD , ALAIN , YVES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Viry-Noureuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39117297000017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activités agricoles
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME DE ROUEZ
02300 , VIRY-NOUREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/05/1993
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 17/5/1993 PICARDIE LA GAZETTE DU 4/5/1993 Modification du 30.7.2001 * AGE du 12.12.2000 comportant démission de Mada- m e Jeanne TERNINCK de ses fonctions de gérant. * AG E du 2.04.2001 comportant réduction de capital et conversion en euros. * Dépôt des actes au greffe l e 30.07.2001 * Picardie la Gazette du 16 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).