Entreprise : SCI LHACORVE - SIREN 391 043 411
Identité
(Entreprise radiée le 17/04/2024)
Dénomination
SCI LHACORVE
SIREN (siège)
391 043 411
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1993
Date de fin de la personne morale
06/05/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
4 RUE PELOUZE 50700 VALOGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALOGNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIN HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
VEDIE JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
VALOGNES
Nom, Prénom(s)
LHARDY ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Quinéville
Nom, Prénom(s)
LEMASLE JACQUELINE , DESIREE , HELLENE , ROSALIE
Nom d'usage
LHARDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Quinéville
Nom, Prénom(s)
LHARDY VALERIENNE , MAGGY , JANE , CHARLOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Saint-Floxel
Nom, Prénom(s)
CORBIN CYRILLE , HERVE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
CORBIN REGIS , PIERRE , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Gatien-des-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/04/1993
Siret
39104341100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION,GESTION,RENOVATION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS.
Adresse
4 RUE PELOUZE
50700 , VALOGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALOGNES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1806
Date d'ajout
17/04/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Cherbourg le 17/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Dissolution à compter du 01/02/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/02/2021, liquidateur : VEDIE JEAN-LOUIS, siège de la liquidation : 4 Rue PELOUZE 50700 Valognes, parution de la publicité légale : La Presse de la Manche en date du 12/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).