Entreprise : ER - SIREN 390 973 667
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2021)
Dénomination
ER
SIREN (siège)
390 973 667
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2009
Date de fin de la personne morale
21/06/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LD FERME LES BAYLES 84390 SAINT-TRINIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSI REGINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Oppède
Nom, Prénom(s)
ROSSI PATRICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Gordes
Nom, Prénom(s)
ROSSI DANIELLE
Nom d'usage
LISZTMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
London
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/1993
Siret
39097366700012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
CHE DE LERINS
06250 , MOUGINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ALLERTA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1993
Siret
39097366700020
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourra devenir propriétaire et l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus utiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société
Adresse
LD lieu dit Ferme les Bayles
84390 , Saint-Trinit - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36549
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Dissolution à compter du 22/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/10/2021, liquidateur : ROSSI Régine, siège de la liquidation : 1769 chemin des Sablières Hameau Les Minguets 84580 Oppède, parution de la publicité légale : La Provence paru le 04/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).