Entreprise : SEM DU GRAND PORT DE DAMVIX - SIREN 390 826 667
Identité
Dénomination
SEM DU GRAND PORT DE DAMVIX
SIREN (siège)
390 826 667
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1993
Date de fin de la personne morale
20/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
229359.55 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 85420 DAMVIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAGUET GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
GRONDIN BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTAIGU VENDEE
Nom, Prénom(s)
RICHARD JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Damvix
Dénomination
L'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE DAMVIX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Damvix
Dénomination
COMMUNES VENDEE SEVRE AUTIZE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Maillezais
Dénomination
COMMUNE DE DAMVIX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Damvix
Dénomination
GROUPEMENT TOURISTIQUE VAL DE VENDEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Dénomination
LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/03/1993
Siret
39082666700011
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
réalisation d'un pole a vocation touristique sur la commune de damvix
Adresse
5 rue du Centre Mairie
85420 , Damvix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/04/1993
Description
Historique des observations depuis le 21/04/1993 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SEMAINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).