Entreprise : AIRIAL FABIAN - SIREN 390 702 090
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2022)
Dénomination
AIRIAL FABIAN
SIREN (siège)
390 702 090
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1993
Date de fin de la personne morale
14/04/2043
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
40370 RION-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD CHRISTIAN , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Bois Jérôme Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
GIRARD KATHALYNE , JULIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Bois Jérôme Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
AUBERT MAGALIE , FABIENNE
Nom d'usage
AMPUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Vouhé
Nom, Prénom(s)
RAGAULT FREDERIC , NICOLAS , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Chaufour Notre Dame
Nom, Prénom(s)
RAGAULT YANN , MICHEL , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
La Milesse
Nom, Prénom(s)
KALISIAK TEDDY , MICHEL , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Ecquevilly
Nom, Prénom(s)
GIRARD DOMINIQUE , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Bois Jérôme Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
KALISIAK DAVID , JEAN , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Moisson
Nom, Prénom(s)
PINTUS ERIC , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
CHAPELLE-LONGUEVILLE (LA)
Nom, Prénom(s)
PINTUS MANUEL , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Bonnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PINTUS TONIA , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Rion-des-Landes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39070209000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion d'un ensemble immobilier sis à Rion-des-Landes lieudit Fabian
Adresse
40370 , Rion-des-Landes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3933
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Dax le 27/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
18/02/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2011 Liquidateur : GIRARD Christian Yves, ancien gérant associé demeurant 49 rue de l'Abbé Seyer 27690 Bois Jérôme Saint-Ouen L'adresse de la liquidation est fixée au siège social situé à Rion des Landes (40370) Journal d'annonces légales : Sud Ouest du 08/11/2012
Numéro d'observation
3969
Date d'ajout
23/12/1996
Description
Modification autre Continuation de la Ste Malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital à compter du 25/11/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Forme juridique initiale SARL transformation en Sci le 12/01/98 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).