Entreprise : SCI LES AUBEPINES - SIREN 390 656 965
Identité
Dénomination
SCI LES AUBEPINES
SIREN (siège)
390 656 965
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1993
Début d’activité
27/04/1993
Date de fin de la personne morale
26/04/2092
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
acquisition construction administration exploitation par bail location ou batiment ou autrement la gestion des tous immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières représentatives de biens immobiliers l'acquisition de parts de SCPI
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
32776.54 EUR
Adresse du siège
109 RUE DU DOCTEUR CHARRIERES 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGIN MARIE , YVETTE
Nom d'usage
GRONDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
GRONDIN SANDRA , MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
GUILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Païta
Nom, Prénom(s)
GRONDIN BRUNO , JEAN , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
GRONDIN AUDREY , CHRISTELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/1993
Siret
39065696500014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition construction administration exploitation par bail location ou batiment ou autrement la gestion des tous immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières représentatives de biens immobiliers l'acquisition de parts de SCPI
Adresse
109 RUE DU DOCTEUR CHARRIERES
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
755
Date d'ajout
25/02/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/10/2012 : Partant : GRONDIN Maurice Guy, Gérant(e) Nouveau : GRONDIN Audrey, Christelle, Gérant associé Nouveau : GRONDIN Marie, Yvette, Associé Société Civile Nouveau : GRONDIN Bruno, Jean, Philippe, Associé Société Civile Nouveau : GUILBERT Sandra, Marie, Elisabeth, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).