Entreprise : PLASTIQUES INJECTES DU MARMANDAIS - SIREN 390 649 903
Identité
Dénomination
PLASTIQUES INJECTES DU MARMANDAIS
Sigle
PIM
SIREN (siège)
390 649 903
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
06/04/2092
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conception en bureau d'études & la fabrication de pièces par la transformation de la matière plastique par injection extrusion moulage soufflage ou roto-moulage, montage & usage de pièces plastiques ainsi que la conception & la fabrication des moules & éléments nécessaires à la fabrication de ces pièces (1-création) fabrication de pièces en matières plastiques pour l'industrie, étude, réalisation d'outillage (2-achat)
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
BRIN 47430 CAUMONT-SUR-GARONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORAY ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Lyon 06
Dénomination
IMEPSA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montrem
Dénomination
AUDIGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 06
Dénomination
STIPAL CONSULTING AB
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
STRANGNAS
Dénomination
SOCIETE INDUSTRIELLE DE MOULES ET MOULAGES PLASTIQUES IMEPSA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
MONTREM
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39064990300015
Nom commercial
IMEPSA MARMANDE
Enseigne
IMEPSA MARMANDE
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Conception en bureau d'études & la fabrication de pièces par la transformation de la matière plastique par injection extrusion moulage soufflage ou roto-moulage, montage & usage de pièces plastiques ainsi que la conception & la fabrication des moules & éléments nécessaires à la fabrication de ces pièces (1-création) fabrication de pièces en matières plastiques pour l'industrie, étude, réalisation d'outillage (2-achat)
Autres Activités
FAB DE PIECES PAR LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE PLASTIQUE
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
BRIN
47430 , CAUMONT-SUR-GARONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2022
Siret
39064990300023
Code APE
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
L'usinage, le pliage, la soudure, la découpe de plaques, le formage et le thermoformage de matières plastiques
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Autres Activités
L USINAGE LE PLIAGE LA SOUDURE LA DECOUPE DE PLAQUES LE FORMAGE ET LE THERMOFORMAGE DE MATIERES PLASTIQUES
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
RUE GUTENBERG ATELIER N 3
47250 , SAMAZAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EUREKA MARMANDE SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1687
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : CHEVANNE Eric, Président Nouveau : SAS IMEPSA, Président Nouveau : STIPAL Laurent, Directeur général LE REPUBLICAIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
178
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Transformation de la société à compter du 21/12/2010 Ancienne forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2010 : Nouveau : SAS AUDIGEC, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FORAY Robert, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : CHEVANNE Eric, Gérant associé unique devient Président Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2010 : Nouveau : SAS AUDIGEC, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FORAY Robert, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : CHEVANNE Eric, Gérant associé unique devient Président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).