Entreprise : SCM MEDICALE DU CARILLON - SIREN 390 635 498
Identité
Dénomination
SCM MEDICALE DU CARILLON
SIREN (siège)
390 635 498
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1993
Début d’activité
01/04/1993
Date de fin de la personne morale
14/04/2043
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
457.5 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE L’HOPITAL 71520 TRAMAYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUVEL AGNES
Nom d'usage
ROUBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Cluny
Nom, Prénom(s)
JANDA DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Villié-Morgon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39063549800020
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Autres Activités
mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
8 RUE DE L’HOPITAL
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
39063549800012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/005571
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/005570
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 9 146,94 Euros Nouveau capital : 457,50 Euros à compter du 16/12/2021
Numéro d'observation
F22/005570
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 71630 TRAMAYES au 8 Rue de l'Hôpital 71520 TRAMAYES à compter du 16/12/2021
Numéro d'observation
F22/005570
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : MARTIN Stephane Jacques Osias Marie nom d'usage : MARTIN Stephane n'est plus gérant MARTIN Stéphane Jacques Osias Marie nom d'usage : MARTIN Stéphane n'est plus Associé DECRAT Virginie nom d'usage : DECRAT Virginie n'est plus gérant DECRAT Virginie nom d'usage : DECRAT Virginie n'est plus Associé BAH Aïssatou nom d'usage : JACQUET-BAH Aïssatou n'est plus gérant BAH Aïssatou nom d'usage : JACQUET-BAH Aïssatou n'est plus Associé FUVEL Agnès nom d'usage : ROUBERT Agnès devient gérant FUVEL Agnès nom d'usage : ROUBERT Agnès devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 29 mars 1993 - N° A175 - Le Progrès - Le Courrier - Le Journal de Saône et Loire du 17 mars 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).