Entreprise : SCI DE LA RUE DEMOUILLES - SIREN 390 325 470
Identité
Dénomination
SCI DE LA RUE DEMOUILLES
SIREN (siège)
390 325 470
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
01/03/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE DETENTION GESTION DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE SANS PERDRE LE CARACTERE CIVIL -
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
14 RUE BEGUE DAVID 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEULY FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Poisy
Nom, Prénom(s)
MEULY PRISCILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
MEULY HUBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MEULY MARIE-CHARLOTTE
Nom d'usage
MAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MEULY JEAN , CHARLES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1922
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MEULY ODETTE , MONIQUE
Nom d'usage
VAYSSIERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1925
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MEULY CHRISTELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
TISSEYRE BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Milan
Nom, Prénom(s)
TISSEYRE ANNE-LAURE
Nom d'usage
JOVER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
TISSEYRE ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39032547000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE DETENTION GESTION DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE SANS PERDRE LE CARACTERE CIVIL -
Autres Activités
PROPRIETE DETENTION GESTION DE TOUS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE SANS PERDRE LE CARACTERE CIVIL -
Adresse
14 RUE BEGUE DAVID
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2577
Date d'ajout
04/02/2002
Description
Conversion du capital en euros ANCIENNEMENT FIXE A 1 855 000 FRS, LE CAPITAL S'ELEVE ALORS A 282 792.92 EUROS AUGMENTTAION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 300 000 EUROS PV AG DU 22.12.01 Date d'effet: 22/12/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 855 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 282 792.93 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).