Entreprise : LES TROIS GOURMANDS - SIREN 390 295 277
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2020)
Dénomination
LES TROIS GOURMANDS
SIREN (siège)
390 295 277
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1993
Date de fin de la personne morale
22/03/2092
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
254644 EUR
Adresse du siège
ZAC DU RU CHARLOT 45220 CHATEAU-RENARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIOLLAUD ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
GROUPE STALAVEN SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Hillion
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/02/1993
Siret
39029527700011
Code APE
1085Z - Fabrication de plats préparés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation transformation production négoce de tous produits alimentaires.
Adresse
Zone d'Activités Du rue Charlot
45220 , Château-Renard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
03/03/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 25-02-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Procés verbal en date du 13-01-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique GROUPE STALAVEN SAS (RCS SAINT BRIEUC 344 267 034), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Le Loiret Agricole et Rural du 24-01-2020
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
01/06/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-02-2018
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).