Entreprise : MULTI SERVICE BRICOLAGE - SIREN 390 130 292
Identité
Dénomination
MULTI SERVICE BRICOLAGE
Sigle
MSB
SIREN (siège)
390 130 292
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
09/03/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Articles bricolage la vente en gros, demi gros et détail d'articles pour le bricolage, matériaux de construction, bois bois de charpente, sanitaire, vitrerie, isolation, électricité, revêtement de sols et murs, lambris, planchers, peinture, papiers peints, droguerie, quincaillerie, outillage, matériel de jardinage, articles de décoration, luminaires, cadeaux, bimbeloterie.
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
187 B RUE ACHILLE ANDRIS 59490 SOMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOVION ERICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Rieulay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39013029200019
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Articles bricolage la vente en gros, demi gros et détail d'articles pour le bricolage, matériaux de construction, bois bois de charpente, sanitaire, vitrerie, isolation, électricité, revêtement de sols et murs, lambris, planchers, peinture, papiers peints, droguerie, quincaillerie, outillage, matériel de jardinage, articles de décoration, luminaires, cadeaux, bimbeloterie.
Adresse
187 B RUE ACHILLE ANDRIS
59490 , SOMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6308
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991
Date d'ajout
06/09/2005
Description
Modification de la forme juridique Ancienne forme juridique : Sa Nouvelle forme juridique : Sas Nomination de Monsieur Novion Érick en qualité de président Anciennemeent président du Ca et administrateur Démission de mesdames Cazeel Epose Novion Anne-Marie et gambiez épouse Novion Pauline en qualité d'administrateurs Démission de Monsieur Novion Claude en qualité d'administrateur Confirmation des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant Date d'effet : 21/06/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts suite à la loi nre du 15/05/2001 décidée par age du 22/06/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).