Entreprise : DE MENEHY - SIREN 390 112 522
Identité
Dénomination
DE MENEHY
SIREN (siège)
390 112 522
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1993
Début d’activité
01/03/1993
Date de fin de la personne morale
16/02/2092
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Propriété et location de biens agricoles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
19392 EUR
Adresse du siège
Gogal 56920 Saint-Gonnery FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER NICOLAS
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Saint-Gonnery
Nom, Prénom(s)
LE CLERE MYRIAM , ANNE , MARIE
Nom d'usage
CHEVALIER
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Saint-Gonnery
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39011252200029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Propriété et location de biens agricoles.
Adresse
Gogal
56920 , Saint-Gonnery - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1993
Siret
39011252200011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MENEHY
56920 , SAINT-GERAND-CROIXANVEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
07/01/1998
Description
Associé gérant partant : Guilloux Marc - à compter du 31/12/1997.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).