Entreprise : SELAS BEATRICE LECOMTE-LEMOINE, JEAN-FRANCOIS LECOMTE, CECILE ALLEXANDRE-PHILIPPOT, MAXIME BOULONGNE... - SIREN 390 092 484
Identité
Dénomination
SELAS BEATRICE LECOMTE-LEMOINE, JEAN-FRANCOIS LECOMTE, CECILE ALLEXANDRE-PHILIPPOT, MAXIME BOULONGNE ET LOUIS ALBERGE
SIREN (siège)
390 092 484
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1993
Début d’activité
02/01/2002
Date de fin de la personne morale
11/02/2043
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Activités principales de l’objet social
exercice en commun de la profession de notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
500221.83 EUR
Adresse du siège
7 RUE FAIDHERBE 80800 CORBIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMOINE BEATRICE , AURORE
Nom d'usage
LECOMTE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
LECOMTE JEAN-FRANCOIS , CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
ALBERGE LOUIS , VICTOR , THOMAS
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
BOULONGNE MAXIME , NOEL , GUY
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Saint-Fuscien
Nom, Prénom(s)
ALLEXANDRE CECILE , EVELYNE , VERONIQUE
Nom d'usage
PHILIPPOT
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Corbie
Dénomination
KPM AUDIT PARIS ET CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
39009248400034
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
7 RUE FAIDHERBE
80800 , CORBIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
13/01/1998
Siret
39009248400026
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
8 RUE DE MELBOURNE
80800 , VILLERS-BRETONNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/04/2021
Siret
39009248400042
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
3 AV DU GREAT ESTERN
80330 , LONGUEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1993
Siret
39009248400018
Code APE
741A
Adresse
21 RUE FAIDHERBE
80800 , CORBIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/01/2013
Description
modification de la forme Juridique : Ancienne SCP Nouvelle SELAS à compter du 21/12/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/1993
Description
Historique des observations RCS : - ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE LE 1/02/1993 ET PUBLIE DANS LE JOURNAL OFFICIEL DU 27/1/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).