Entreprise : EURARMA - SIREN 389 945 957
Identité
Dénomination
EURARMA
SIREN (siège)
389 945 957
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1996
Début d’activité
30/12/1995
Date de fin de la personne morale
10/04/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication, vente et achat de fils de fer et ses dérivés et notamment les armatures standard pavillon, les armatures standard batiment, les armatures diverses et tous les produits destinéss à l'armature du béton.
Code APE
2593Z - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Capital social
1652000 EUR
Adresse du siège
45 AV WINSTON CHURCHILL 27400 LOUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ATERIA Expertises
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sassenage
Dénomination
DB AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
ETABLISSEMENTS P. EXPERTON-REVOLLIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Réaumont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1995
Siret
38994595700030
Code APE
2593Z - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Adresse
45 AV WINSTON CHURCHILL
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/1995
Siret
38994595700022
Code APE
287E
Adresse
100 RTE DU PRE IZARD
38140 , REAUMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/1993
Siret
38994595700014
Code APE
515C
Adresse
17 RUE MOZART
77185 , LOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/04/1996
Description
Historique des observations depuis le 11/04/1996 : Siège social immatriculé au tribunal de commerce de GRENOBLE 95B878 Mention du 28/08/2001 : Transfert du siège social du Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE à compter du 31.05.2001 sans maintien d'activité à l'ancien siège. JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL NORMAND
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).