Entreprise : SARL SYLLABES - SIREN 389 928 490
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2021)
Dénomination
SARL SYLLABES
SIREN (siège)
389 928 490
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1993
Date de fin de la personne morale
08/02/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU MANDAROUS 12100 MILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAURES JACQUELINE , EMILIENNE , JUSTINE
Nom d'usage
BIANQUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
MILLAU
Nom, Prénom(s)
CANIVET CHANTAL
Nom d'usage
FAGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
AGUESSAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/01/1993
Siret
38992849000017
Code APE
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Adresse
14 RUE
12100 , MILLAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/1995
Siret
38992849000025
Adresse
AV DES CAUSSES
12520 , AGUESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7502
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 27/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
21/08/2008
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/06/2008 Liquidateur : FAGES Chantal BIANQUIS Jacqueline Emilienne Justine Le siège de la liquidation est fixé à Carbassas chemin de loubatières 12520 Paulhe Journal d'annonces légales : le Bulletin d'Espalion du 08/08/2008 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2008 : Changement de qualité : FAGES Chantal, GÉRANT(E) devient LIQUIDATEUR Changement de qualité : BIANQUIS Jacqueline Emilienne Justine, GÉRANT(E) devient LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
856
Date d'ajout
27/06/2008
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/06/2008 suite à vente du fonds de Vente de matériel de bureau librairie papeterie réparations stylos tampons maroquinerie bureau timbrés cadeaux souvenirs sis 14 rue du Mandarous
Numéro d'observation
858
Date d'ajout
09/08/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UNE PERTE SUPERIEURE A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL NOMINATION DE BIANQUIS NEE DAURES JACQUELINE PV D AGE DU 4/7/01 - LE ROUERGAT DU 9/8/01 Date d'effet : 01/07/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).