Entreprise : SCI DU CANAL - SIREN 389 880 576
Identité
Dénomination
SCI DU CANAL
SIREN (siège)
389 880 576
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1993
Début d’activité
01/02/1993
Date de fin de la personne morale
31/01/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
44 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 89400 MIGENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLOMEAU CATHERINE
Nom d'usage
OUVRIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Villefargeau
Nom, Prénom(s)
OUVRIER ANDRE , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Villefargeau
Nom, Prénom(s)
WAUTIER CAMILLE , EMILE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Laroche-Saint-Cydroine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
38988057600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
44 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
89400 , MIGENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/1993
Description
Historique des observations depuis le 01/02/1993 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 01/02/1993 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 20/01/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).