Entreprise : BARHOLD - SIREN 389 764 069
Identité
Dénomination
BARHOLD
SIREN (siège)
389 764 069
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1993
Date de fin de la personne morale
24/01/2043
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU COMMANDANT FOUCAUD 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLOUX BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
GALLOIS OLIVIER , MICHEL , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Barbezieux-Saint-Hilaire
Dénomination
AUDIT BAILLOUX CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38976406900016
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Possession, gestion de titres de filiales ou de participations.
Adresse
9 RUE DU COMMANDANT FOUCAUD
16300 , BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/08/2004
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/01/1993
Description
Historique des observations depuis le 25/01/1993 : MEMBRES DU COMITE DE PARRAINAGE : -Mme GALLOIS née ROJO Zoya, née le 26.01.1951 à POITIERS (86), Frse, dt BARBEZIEUX (16), 19 rue Fauconnier. -SA BELLEVUE DISTRIBUTION (RCS CHATEAUROUX 318 746 906), dt Route de Tours à ST MAUR (36), représenté par M. VEZARD Jean-Paul -SA GUERET DISTRIBUTION (RCS GUERET 326 256 880) dt 34-40 avenue du Berry à GUERET(23), représenté par M.SIMON Jean-Pierre -SA ROCADIS (RCS POITIERS 327 280 319), dt 93 rte de Gencay à POITIERS (86), représenté par M. de GUITARRE Michel -SA ELBEUF DISTRIBUTION (RCS ELBEUF 340 774 827) dt ZI des Grands près, rte de Pont de l'arche à ST PIERRE LES ELBEUF (76), représenté par M.PICARD Denis. -****- Radiation du 12 Aout 2004 :Fusion-absorption par la SAS SODIBA (RCS ANGOULEME 316 620 483) à/c du 12.07.04.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 12/07/2004 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/01/1993. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 12/07/2004. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).