Entreprise : BAUDINVEST - SIREN 389 652 868
Identité
Dénomination
BAUDINVEST
SIREN (siège)
389 652 868
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1993
Date de fin de la personne morale
13/01/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
7200000 Francs
Adresse du siège
75 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELLIES MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Rochefoucauld
Nom, Prénom(s)
LAURENT PATRICE , GEORGES , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAURENT CAROLINE , MARIE , LUCIE , ODETTE
Nom d'usage
CHABAUTY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAURENT MAXIME , PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ORDONNEAU FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
PERICHON CECILE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/1993
Siret
38965286800024
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prestations administratives comptables et autres...
Adresse
75 AV PARMENTIER
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/03/1999
Description
: Radiation d'office
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/01/1993
Description
Historique des observations depuis le 14/01/1993 : Transformation de SARL en SA, à/c du 24.11.1998. -------------------- RAD.OFFICE du 15 Mars 1999 :Transfert du siège au RCS DE PARIS (99 B 3945),à/c du 10.02.1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 10/02/1999 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 04/01/1993. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 10/02/1999. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).