Entreprise : LES VERGERS DU CHATENET - SIREN 389 567 421
Identité
Dénomination
LES VERGERS DU CHATENET
SIREN (siège)
389 567 421
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1993
Début d’activité
08/12/1992
Date de fin de la personne morale
05/01/2043
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
60150 EUR
Adresse du siège
LD LE CHATENET 24340 LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFRANC ANNE-CECILE , LUCIENNE , THERESE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
LEFRANC GUILLAUME , RAYMOND , MARCEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
LEFRANC JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
La Rochebeaucourt et Argentine
Nom, Prénom(s)
ROYER MARIE-ODILE , MARCELLE
Nom d'usage
LEFRANC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
La Rochebeaucourt et Argentine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/1992
Siret
38956742100018
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE CHATENET
24340 , LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1381
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/03/2010 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Réduction de capital à compter du 01/03/2010 Ancien : 263736,8 EUR Nouveau : 60150 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2010 : Nouveau : LEFEBVRE Anne-Cécile Lucienne Thérèse, Gérant associé Nouveau : LEFRANC Guillaume Raymond Marcel, Associé Société Civile Nouveau : LEFRANC Jean-Noël, Associé Société Civile Changement de qualité : LEFRANC Marie-Odile Marcelle, Gérant(e) devient Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2746
Date d'ajout
19/10/1998
Description
Augmentation du capital ANCIEN : 330 000 FRS - NOUVEAU : 1 730 000 FRS A COMPTER DU 10/08/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).