Entreprise : LES INFIRMIERS DES PUJOLS - SIREN 389 190 695
Identité
Dénomination
LES INFIRMIERS DES PUJOLS
SIREN (siège)
389 190 695
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1992
Début d’activité
01/10/1992
Date de fin de la personne morale
16/11/2042
Forme juridique
SCP d'infirmiers
Activités principales de l’objet social
CABINET D'INFIRMIERS
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES COMMERCES 09100 LES PUJOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGES PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Verniolle
Nom, Prénom(s)
CHAUBET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
La Tour-du-Crieu
Nom, Prénom(s)
FONTA NATHALIE , LAURENCE
Nom d'usage
MONTIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
La Tour-du-Crieu
Nom, Prénom(s)
MORENO MELANIE , SEVERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Vals
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38919069500020
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CABINET D'INFIRMIERS
Adresse
9 RUE DES COMMERCES
09100 , LES PUJOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38919069500012
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activité principale
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Adresse
LA GUINGUETTE
09100 , LES PUJOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/1992
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 01/01/99, SUITE AU DEPART DE MR CASTAING PASCAL (CO-GERANT) QUI EST REMPLACE PAR MME BRUNEL VALERIE, MODIFICATION DE LA DENOMINATION, ANCIENNE : SCP D'INFIRMIERS CHAUBET BEREGES CASTAING
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).