Entreprise : GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT - SIREN 389 156 928
Identité
Dénomination
GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
389 156 928
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1992
Début d’activité
01/10/1992
Date de fin de la personne morale
19/11/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Gestion de portefeuilles de titres à Constituter par des achats et prises de participations dans toutes sociétés à caractère civil ou commercial
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
619125 EUR
Adresse du siège
BD DE LA VALLA 36000 CHATEAUROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERON FREDERIC
Nom d'usage
THERET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Châteauroux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38915692800027
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion de portefeuilles de titres à Constituter par des achats et prises de participations dans toutes sociétés à caractère civil ou commercial
Adresse
BD DE LA VALLA
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38915692800019
Code APE
671C
Adresse
17 RUE DES BELGES
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/1997
Siret
38915692800035
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
30 AV D'OCCITANIE
36250 , SAINT-MAUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2263
Date d'ajout
13/08/2008
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : BOULANGER Roger, ADMINISTRATEUR Partant : THERET Liliane, ADMINISTRATEUR Changement de qualité : CHERON-THERET Frédéric, ADMINISTRATEUR devient PRÉSIDENT nouvelle adresse du siège sociale suite changement de nom de rue décidée par le conseil municipal CAP SUD - 30 avenue d'occitanie 36250 SAINT MAUR SUR INDRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT AU GREFFE CONSTITUTION SOCIETE CIVILE A 1231 DU 20/11/1992 JOURNAL CONSTITUTION : LE COURRIER FRANCAIS DU 20/11/1992 DEPOT AU GREFFE TRANSFORMATION SOUS LE NUMERO A 498/97 DU 24/04/1997 JOURNAL TRANSFORMATION : LE COURRIER FRANCAIS DU 18/04/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).