Entreprise : SCI LES GAILLARDES - SIREN 389 078 668
Identité
Dénomination
SCI LES GAILLARDES
SIREN (siège)
389 078 668
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1992
Date de fin de la personne morale
05/11/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
LD LA VILLE 73410 LA BIOLLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGNIN SEVERINE , GENEVIEVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Lux
Nom, Prénom(s)
MAGNIN MICHEL , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
La Biolle
Nom, Prénom(s)
CONSTANTIN MICHELLE , LUCIENNE , GERMAINE
Nom d'usage
MAGNIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
La Biolle
Nom, Prénom(s)
MAGNIN VERONIQUE , SUZANNE , NOELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
MAGNIN CHRISTELLE , MARCELLE , MARTHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
La Biolle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/10/1992
Siret
38907866800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'UN BATIMENT SITUE A TREVIGNIN, LA GESTION, L'ENTRETIEN, LA MISE EN VALEUR OU LA LOCATION DESDITS BIENS.
Adresse
LD Lieudit la Ville
73410 , La Biolle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
678
Date d'ajout
16/01/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/11/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/01/2023
Description
Dissolution à compter du 18/11/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/11/2022, siège de la liquidation : 197 Chemin de la Ville 73410 La Biolle, parution de la publicité légale : La Vie Nouvelle paru le 25/11/2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).