Entreprise : SOC EN COMMANDITE SIMPLE MICHEL OUDIN - SIREN 389 076 357
Identité
Dénomination
SOC EN COMMANDITE SIMPLE MICHEL OUDIN
SIREN (siège)
389 076 357
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1994
Date de fin de la personne morale
27/10/2091
Forme juridique
SCS, Société en commandite simple
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
58 AV BELLEVUE 13620 CARRY-LE-ROUET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUDIN MICHEL
Qualité
Gérant, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
CARRY LE ROUET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1994
Siret
38907635700026
Nom commercial
SCS MICHEL OUDIN
Code APE
524N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE PROFESSIONNAL OU PRIVE
Adresse
58 AV 58 AV. BELLEVUE
13620 , CARRY LE ROUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/1990
Siret
38907635700018
Enseigne
SCS MICHEL OUDIN
Code APE
524N
Adresse
IMMEUBLE LE MASTERS
25480 , ECOLE-VALENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC VALENTIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10858
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif PAR JUGEMENT DU 09/07/2019, LE TRIBUNAL A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE POUR EXTINCTION DU PASSIF. DATE D'EFFET : 09/07/2019 Date d'effet : 09/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10857
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Dissolution de plein droit 1844-7 CC Dissolution intervenant en application de l'article 1844-7-7° du code civil. Date d'effet : 09/07/2019
Numéro d'observation
399
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2006, Monsieur Philippe LEDOUX A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 10/01/2006
Numéro d'observation
471
Date d'ajout
13/01/2004
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 12/01/2004, Monsieur Jean-Pierre VACHEZ A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 12/01/2004
Numéro d'observation
305
Date d'ajout
11/01/2000
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2000, Monsieur Jacques DUCHESNE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 10/01/2000
Numéro d'observation
4095
Date d'ajout
23/05/1995
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/05/95, LE TRIBUNAL PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (TITRE III) SANS PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE, NOMME JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR Maurice BERNARD LIQUIDATEUR :Me DOMINIQUE RAFONI 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 05/05/95.
Numéro d'observation
4096
Date d'ajout
23/05/1995
Description
Modification d'office 22 MAI 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (TITRE III) SANS PERIODE D'OBSERVATION DE OUDIN MICHEL, EN SA QUALITE DE GERANT ASSOCIE DE LA SOCIETE ; NOMME COMME JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR MAURICE BERNARD ET COMME MANDATAIRE-LIQUIDATEUR : ME DOMINIQUE RAFONI 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 - 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ; LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 5 MAI 1995
Numéro d'observation
3631
Date d'ajout
02/05/1995
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 02/05/95. A COMPTER DU 02/05/95
Numéro d'observation
612
Date d'ajout
20/01/1995
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE DE DECLARE INCOMPETENT POUR RECEVOIR LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CETTE SOCIETE.
Numéro d'observation
9691
Date d'ajout
27/12/1994
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 21/12/94. A COMPTER DU 21/12/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
=========================================================================== CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE IMMEUBLE LE MASTERS ZAC DE VALENTIN 25048 BESANCON CEDEX OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 20 OCTOBRE 1990. =========================================================================== LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).