Entreprise : SCI VALTHIECHRIS - SIREN 389 059 072
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2024)
Dénomination
SCI VALTHIECHRIS
SIREN (siège)
389 059 072
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1992
Date de fin de la personne morale
05/11/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE LA VALLOTTE 10150 LAVAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAVAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERMAIN ELISABETH , JACQUELINE , PAULETTE
Nom d'usage
AVENTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
PONT STE MARIE
Nom, Prénom(s)
AVENTIN CLAUDE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
PONT STE MARIE
Nom, Prénom(s)
AVENTIN CHRISTOPHE , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
PONT STE MARIE
Nom, Prénom(s)
AVENTIN THIERRY , SERGE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
PONT STE MARIE
Nom, Prénom(s)
AVENTIN VALERIE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
PONT STE MARIE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/1992
Siret
38905907200014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET L'ACQUISITION, LA MISE EN VALEUR, LA LOCATION, L'EXPLOITATION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES L'AMENAGEMENT OU LA TRANSFORMATION DE BIENS SOCIAUX ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS CIVILES, MOBILIERES, IMMOBILIERES ET FINANCIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER LA REALISATION OU LE DEVELOPPEMENT, A L'EXCLUSION DE TOUTES OPERATIONS POUVANT FAIRE PERDRE A LA SOCIETE SON CARACTERE CIVILE
Adresse
20 RUE DE LA VALLOTTE
10150 , LAVAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAVAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2049
Date d'ajout
05/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Troyes le 05/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2020
Description
Dissolution à compter du 28/02/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2019, liquidateur : AVENTIN né(e) GERMAIN ELISABETH JACQUELINE PAULETTE, siège de la liquidation : 20 Rue DE LA VALLOTTE LAVAU 10150 Pont-Sainte-Marie, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 06/04/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).