Entreprise : SCI RABELAIS 33 - SIREN 388 911 216
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2022)
Dénomination
SCI RABELAIS 33
SIREN (siège)
388 911 216
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1992
Date de fin de la personne morale
22/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
33 BD RABELAIS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRET LEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BIRI COLETTE
Nom d'usage
GRANDPERRET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1920
Commune de résidence
Fumel
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRET EMILIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRET RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1918
Commune de résidence
Fumel
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRET MARTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRET PATRICK , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/1992
Siret
38891121600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion exploitation par bail ou autrement d'un patrimoine immobilier
Adresse
33 BD 33 Boulevard RABELAIS
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45492
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/04/2022
Description
Dissolution à compter du 03/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/03/2022, liquidateur : GRANDPERRET Martin, siège de la liquidation : 12 Villa Victor Hugo 93110 Rosny-sous-Bois
Numéro d'observation
17252
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).