Entreprise : SCI VIANDES - SIREN 388 906 596
Identité
Dénomination
SCI VIANDES
SIREN (siège)
388 906 596
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1992
Date de fin de la personne morale
02/09/2042
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital minimum
38112.25 EUR
Adresse du siège
LD DOUVILLE 97180 SAINTE-ANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GUILLAUME BOIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONGAL ALBERT , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
LAQUITAINE JEAN , BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
DACOURT CERAN , GATIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Deshaies
Nom, Prénom(s)
PIOCHE FELICIEN , FENIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
BOIRE GUILLAUME
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Sainte-Anne
Nom, Prénom(s)
THEMINE GIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
CORNELIE VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38890659600019
Nom commercial
SICA VIANDES
Code APE
911C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ORGANISATION ET COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION ANIMALE DE LA REGION GUADELOUPE
Adresse
LD C O MR BOIRE GUILLAUME - DOUVILLE
97180 , Sainte-Anne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GUILLAUME BOIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22.06.00 LE TGI DE POINTE A PITRE PRONONCE LA LIQUIDATION, DATE DE CESSATION 22.06.99 DESIGNE MME DELPEY CORBEAUX JUGE COMMISSAIRE ET ME DUMOULIN LIQUIDATEUR. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).