Entreprise : SCI RACINES - SIREN 388 797 961
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2019)
Dénomination
SCI RACINES
SIREN (siège)
388 797 961
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1992
Date de fin de la personne morale
15/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
73175.53 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN PAUTE 87600 VIDEIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VIDEIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGIER GINETTE
Nom d'usage
MUZET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Cénevières
Nom, Prénom(s)
VIGIER MICHELLE , MARGUERITE
Nom d'usage
HAMANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
VIGIER MONIQUE , ODETTE
Nom d'usage
BLONDY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Triel sur seine
Nom, Prénom(s)
VIGIER CLAUDE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Cesson
Nom, Prénom(s)
VIGIER FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Gely-du-Fesc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/09/1992
Siret
38879796100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition,propriété,gestion,location de tout patrimoine immobilier directement ou indirectement
Adresse
le Moulin Paute
87600 , Rochechouart - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Videix
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1784
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Radiation du RCS le 11/03/2019 avec effet au 15/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8239
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/11/2018 Liquidateur : MUZET Ginette Le siège de la liquidation est fixé à l'echo 08/12/2018 Journal d'annonces légales : L'echo en date du 08/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).