Entreprise : CONSEIL ET FORMATION PROFESSIONNELS - SIREN 388 785 966
Identité
Dénomination
CONSEIL ET FORMATION PROFESSIONNELS
Sigle
CFP
SIREN (siège)
388 785 966
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1992
Date de fin de la personne morale
06/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 Francs français
Adresse du siège
38 AV JEAN JAURES 94110 ARCUEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-40
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERAULT-HUET MARTINE JEANNE LOUISE GABRIELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38878596600010
Code APE
804C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Formation professionnelle fournitures de services aux sociétés
Adresse
38 AV 38-40 Avenue JEAN JAURES
94110 , Arcueil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-40
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1538
Date d'ajout
10/04/1996
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20148
Date d'ajout
28/03/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 03 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr mercier , nom du liquidateur : Me Pellegrini
Numéro d'observation
8209
Date d'ajout
31/01/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 01 1996 nommant Mr mercier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
34144
Date d'ajout
28/04/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 27 04 1995 N° 95j444 Cessation des paiements en date du 27 10 1993 Juge cré : M de Germay Juge-cre suppléant : M Buchfinck Liquidateur : Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
33883
Date d'ajout
13/04/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 13 Avril 1995 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).