Entreprise : GFA REYNAUD TOUCHAT - SIREN 388 755 217
Identité
Dénomination
GFA REYNAUD TOUCHAT
SIREN (siège)
388 755 217
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1992
Début d’activité
22/05/1992
Date de fin de la personne morale
18/10/2091
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété gestion administration d'immeubles agricoles mais interdiction d'exploitation en faire valoir direct
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
QUAI LES GENESTES 84430 MONDRAGON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUCHAT CLEMENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Mondragon
Nom, Prénom(s)
TOUCHAT VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
MONDRAGON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/1992
Siret
38875521700014
Enseigne
GFA REYNAUD TOUCHAT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion administration d'immeubles agricoles mais interdiction d'exploitation en faire valoir direct
Autres Activités
Propriété gestion administration d'immeubles agricoles mais interdiction d'exploitation en faire valoir direct
Adresse
QUAI LES GENESTES
84430 , MONDRAGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1680
Date d'ajout
30/05/2003
Description
ANCIEN GERANT : REYNAUD GEORGES NOUVEAU : TOUCHAT VINCENT A COMPTER DU 11 DECEMBRE 2002 JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 16 MAI 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).