Entreprise : ADONIS AUTOMOBILES - SIREN 388 733 230
Identité
Dénomination
ADONIS AUTOMOBILES
SIREN (siège)
388 733 230
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1992
Date de fin de la personne morale
06/10/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
597550 EUR
Adresse du siège
RTE DE L ARGILE 33210 TOULENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIERA PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
GOGUET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
HOANG GISELE
Nom d'usage
RIERA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Cestas
Dénomination
BRG AUDIT ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38873323000014
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation de véhicules auto, vente de véhicules auto en france et à l'étranger.
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
RTE Route DE L'ARGILE
33210 , Toulenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46149
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42006
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Silvestri-Baujet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/07/2017
Numéro d'observation
39866
Date d'ajout
12/07/2017
Description
Pli Non Distribuable Pli non distribuable
Numéro d'observation
35252
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
37670
Date d'ajout
16/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 16/01/2013 nommant Chabrouty Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
82456
Date d'ajout
14/04/2011
Description
Jugement du BORDEAUX en date du 13/04/2011 sur la base de la confusion des patrimoines, l'extension de la Liquidation Judiciaire de la société ADONIS AUTOMOBILES SAS à Mr Philippe RIERA et Madame Gisèle RIERA née HOANG, non identifiée au RCS BORDEAUX et non inscrite au Répertoire des Métiers de la Gironde.
Numéro d'observation
67215
Date d'ajout
31/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 17/01/2011 nommant Wiart Jean-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
36003
Date d'ajout
28/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27/01/2010 arrête le plan de cession au profit de : la société PIGEON HOLDING SAS, 469 route du Médoc 33520 BRUGES ,dans le cadre de la Liquidation Judiciaire
Numéro d'observation
30490
Date d'ajout
03/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02/12/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2009J01060 désigne liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux , juge commissaire M. Malle Bruno , juge commissaire suppléant Guerineau François , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 02/02/2010
Numéro d'observation
25376
Date d'ajout
08/10/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 07/10/2009 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2009J01060 , date de cessation des paiements le 25/09/2009 désigne Juge Commissaire M. Bruno Malle , Juge Commissaire suppléant François Guerineau BORDEAUX , Administrateur Selarl Mequinion 38 Cours de Verdun 33000 Bordeaux avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B1 2009-10-07 OUVERTURE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2009-10-21 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET,B2 2009-12-02 PRONONCIATION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2009-12-08 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET,C0 2010-01-27 RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION 2010-04-12 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET,J111 2017-07-27 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-03-21 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SCP SILVESTRI-BAUJET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).