Entreprise : SCI ST MARTIN MORLAIX - SIREN 388 590 622
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2019)
Dénomination
SCI ST MARTIN MORLAIX
SIREN (siège)
388 590 622
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1992
Date de fin de la personne morale
23/09/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3800 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE DU LAUNAY 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE ST POL DE LEON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPREZ FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Nom, Prénom(s)
DESPREZ ERIC , JEAN-LOUIS , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
RENNES
Dénomination
SCI IN-IM-O
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Dénomination
SCI SOIXANTE-DIX TRENTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
PORT-BAIL-SUR-MER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/1992
Siret
38859062200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion de tous immeubles et spécial à l'origine d'un immeuble à St-Martin-des-Champs ZA du Launay route de st-pol de Léon
Adresse
ZA du Launay route de Saint-Pol-De-Léon
29600 , Morlaix - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-des-Champs
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4027
Date d'ajout
26/04/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2019 : Liquidateur : DESPREZ François Le siège de la liquidation est fixé à : ZA La Mottais - 4 rue de Haute Bretagne 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER Journal d'annonces légales : TERRA en date du 26/04/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4028
Date d'ajout
26/04/2019
Description
Radiation du RCS le 26/04/2019 avec effet au 31/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).