Entreprise : T BONE - SIREN 388 498 578
Identité
Dénomination
T BONE
SIREN (siège)
388 498 578
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1992
Date de fin de la personne morale
19/08/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
AUBERGE DE MER N 21-22 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARIGOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME THIERRY , FRANCOIS , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
ROBIN DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
SAINT MARTIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/1992
Siret
38849857800011
Enseigne
MAREE BLEUE
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
CREATION ET EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT A SAINT- MARTIN 97150, AUBERGE DE MER NO 21 ET 22 IMPORTATION ET VENTE DE POISSONS COQUILLAGES ET CRUSTACES
Code APRM
1013AB
Adresse
AUBERGE DE MER NO 21 ET 22
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARIGOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
09/01/1995
Description
Dissolution anticipée de la sociétéNOMINATION DE M. THIERRY BONHOMME AUX FONCTIONS DE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 07.10.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1123
Date d'ajout
15/07/1993
Description
Changement de dénominationANCIENNE DENOMINATION : LA MAREE BLEUE NOUVELLE DENOMINATION : T.BONE CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN GERANT : MR JULLARD ROBERT NOUVEAU GERANT : MR BONHOMME THIERRY A COMPTER DU 14.05.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE D'UNE PART MR DANIEL ROBIN, MME COURJAL EPSE ROBIN JACQUELINE ET D'AUTRE PART LA STE DU PORT LA ROYALE EN DATE DU 08.01.93, ENREGISTREE LE 22.02.93 DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MR DANIEL ROBIN , MME SUZANNE COURJAL ET LA SOCIETE DU PORT LA ROYALE SARL EN DATE DU 19.02.93 ENREGISTRE LE 10.06.93 DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA STE PORT LA ROYALE AU PROFIT DE : - MME JACQUELINE DONNART : 25 PARTS - LA SOCIETE BLUE JATICA : 350 PARTS - MR. THIERRY BONHOMME : 125 PARTS A COMPTER DU 30.07.93 - ENREGISTRE LE 31.08.93 DEPOT D'ACTES :ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 24.01.94 ENTRE MME JACQUELINE DONNART ET LA SOCIETE BLUE JATIUCA (25 PARTS), INSCRIPTION FAITE LE 03.03.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).