Entreprise : CINEMA COMPUTER SYSTEMS - SIREN 388 494 288
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2022)
Dénomination
CINEMA COMPUTER SYSTEMS
SIREN (siège)
388 494 288
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1992
Date de fin de la personne morale
08/09/2091
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
77 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TAYLOR MEL , DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
WARWICKSHIRE B49 5LJ
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38849428800011
Adresse
129 RUE DE SEVRES
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38849428800029
Code APE
516G
Adresse
5 BD POISSONNIERE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1994
Siret
38849428800037
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
18 RUE EDOUARD JACQUES
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NU 18 A NU 20
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38849428800045
Code APE
4666Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le développement, la vente et la commercialisation de systèmes informatiques ainsi que de programmes et accessoires informatiques
Adresse
77 AV 77 Avenue Arisitide Briand
94110 , Arcueil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45525
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 07/09/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45525
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
25882
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/05/2021 nommant M. Arabyan Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
37618
Date d'ajout
04/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 04/12/2019, la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00844, date de cessation des paiements le 15/09/2019, désigne liquidateur Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere 55 Avenue Jean Baptiste Champeval 94000 Créteil, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
88858
Date d'ajout
26/08/2015
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).