Entreprise : SCI BOLERO - SIREN 388 465 361
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2019)
Dénomination
SCI BOLERO
SIREN (siège)
388 465 361
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1992
Date de fin de la personne morale
31/08/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 PL DU VILLAGE 27700 FRENELLES-EN-VEXIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE JEAN-RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BEAUVALLET BERNADETTE
Nom d'usage
LEMAIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
LEMAIRE CONSULTANTS & ASSOCIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
38846536100029
Code APE
702C
Adresse
2 RUE MASSENET
03310 , NERIS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/2006
Siret
38846536100037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 PL DU VILLAGE
27700 , FRENELLES-EN-VEXIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1992
Siret
38846536100011
Code APE
702C
Adresse
16 AV DE L AGENT SARRE
92700 , COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NO VOIE 16-18 ET 20
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Dissolution à compter du 29/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/10/2019, liquidateur : LEMAIRE Jean-Raymond, siège de la liquidation : 4 Place du Village 27700 Corny, parution de la publicité légale : L'Eveil Normand en date du 27/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8266
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/10/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/03/2007
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de EVREUX Effectué le 14.3.2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/03/2007
Description
: Dépôt constitution au greffe de NANTERRE le 1.9.92 sous le n°92D832 Journal de constitution les petites affiches du 6.8.2001 transfert du siège à MONTLUCON le 3.9.2001 dépot n°A448 Journal publicateur : les affiches de l'allier du 9-8-2001 Journal publicateur du transfert dans notre ressort : LE REVEIL NORMAND du 17.1.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/03/2007
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).