Entreprise : MECA-TECHNIC - SIREN 388 448 326
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2023)
Dénomination
MECA-TECHNIC
SIREN (siège)
388 448 326
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1992
Date de fin de la personne morale
01/09/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
37 RUE LUC LORION 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , BERNARD , DANY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Tampon
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , BERNARD
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
LE TAMPON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/08/1992
Siret
38844832600016
Nom commercial
MECA TECHNIC
Enseigne
MECA TECHNIC SARL
Code APE
502Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE VOITURES VENTE VOITURES OCCASION
Code APRM
4520BC - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: diesel
Adresse
37 RUE 37 rue Luc Lorion
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/11/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2621
Date d'ajout
11/10/2002
Description
PAR DECISION DU 02 OCTOBRE 2001 LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI DE ST PIERRE A PRONONCE L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU SUS NOMME, NOMME ME BADAT 39 RUE JULIETTE DODU 97400 ST DENIS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR , DESIGNE M. RODIONOFF JUGE COMMISSAIRE AINSI QUE MME ANTOINE, MME LEROI ET M LIENARD EN QUALITE DE JUGES COMMISSAIRES SUPPLEANTS ;
Numéro d'observation
2038
Date d'ajout
21/07/1998
Description
DEMISSION DE M. CAMILLE BOYER DE SES FONCTIONS DE CO GERANT ASSOCIE A COMPTER DU 01/04/98
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).