Entreprise : ORIOCOM - SIREN 388 403 453
Identité
Dénomination
ORIOCOM
SIREN (siège)
388 403 453
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1992
Date de fin de la personne morale
24/08/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
19 RUE JULES CHARPENTIER 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORIO JEAN-LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Montlouis-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
GABRION OLIVIER , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Montlouis-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
ORIO JEAN-YVES , MARIE , ALAIN , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COULLIEN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GAUTIER PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Pierre-Des-Corps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/08/1992
Siret
38840345300029
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AGENCE DE PUBLICITE ETUDES MARKETING, EDITIONS ET PUBLICATIONS, CREATION D'EVENEMENTS, ORGANISATION DE REUNIONS, ACHATS D'ESPACES.
Adresse
19 RUE 19 rue Jules Charpentier
37000 , Tours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/1992
Siret
38840345300011
Code APE
744B
Adresse
32 ALL DES ROSES
37270 , MONTLOUIS-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 23/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 02/07/2018 avec effet au 01/07/2018, Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Nadine BREION, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/02/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé, en date du 23/02/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J90, date de cessation des paiements le 01/01/2015, et a désigné liquidateur Maître Nadine BREION 26 rue Jules Favre CS 94312 37043 TOURS Cedex 1. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N° 2001-474 DU 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. DECISION DU - NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A 1/2 DU CAPITAL SOCIAL, SUITE A DECISION DU 30/06/1995.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/08/1992
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 25/08/1992 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : MONTLOUIS SUR LOIRE (37270 32 ALLEE DES ROSES
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/08/1992
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 05/08/1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).